THE MARCUS GARVEY FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
provide help and assistance to the community as well as running a Saturday school. provide assistance with building a school in the Gambia. Provide assistance to sibling group to attend school in Ghana.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Ghana
- Y Gambia
Llywodraethu
- 29 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- AL-AHYAA FOUNDATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2004 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £785 | £1.82k | £1.61k | £1.51k | £2.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £999 | £1.77k | £900 | £962 | £1.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2010 | 16 Ionawr 2011 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2009 | 29 Rhagfyr 2010 | 394 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 FEBRUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE GENERATIONS OF AFRO-CARIBBEAN PEOPLE WHO HAVE SETTLED IN THE UNITED KINGDOM AND THROUGH THEM PROMOTE THE EDUCATION OF THE PEOPLES OF AFRICA AND THE CARIBBEAN.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window