CHARITY OF THOMAS BLAMEY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We were set up for the people who live in and around the parish of Veryan on the Roseland Peninsula in Cornwall, so they could access sport. We are the home of Veryan Indoor Bowls, Veryan & District Outdoor Bowls, Veryan Cricket Club, Veryan and District Tennis Club and Veryan Football Club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cernyw
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1984: Cofrestrwyd
- VERYAN PLAYING FIELD MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
- VERYAN SPORTS AND SOCIAL CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Couch | Cadeirydd | 29 July 2021 |
|
|
||||
Wendy Hopper | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Matthew John Dixon | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Michaela Jean Darby | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Damian Couch | Ymddiriedolwr | 05 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.62k | £72.89k | £76.28k | £64.14k | £66.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.93k | £50.92k | £60.96k | £72.13k | £57.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.60k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ionawr 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Ionawr 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Rhagfyr 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Rhagfyr 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Rhagfyr 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Rhagfyr 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9TH DECEMBER 1983
Gwrthrychau elusennol
A RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF VERYAN IN THE COUNTY OF CORNWALL IN SUCH MANNER AS THE COMMITTEE OF MANAGEMENT FROM TIME TO TIME SHALL THINK FIT.
Maes buddion
PARISH OF VERYAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Veryan Sports & Social Club
Elerkey Lane
Veryan
Truro
Cornwall
TR2 5UW
- Ffôn:
- 01872501685
- E-bost:
- treasurer.vsasc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window