ymddiriedolwyr INSTITUTE OF MANAGEMENT SERVICES
Rhif yr elusen: 288877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW MUIR | Cadeirydd | 04 October 2019 |
|
|
||||
Stephen Percival | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Christopher Elkington | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Kenneth Gamble | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
RICHARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.