Hanes ariannol THE BRIGITTE TRUST
Rhif yr elusen: 288923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.46k | £249.05k | £260.22k | £176.75k | £203.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.91k | £144.68k | £153.52k | £207.01k | £248.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £51.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.80k | £51.80k | £51.69k | £51.69k | £70.24k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.