Hanes ariannol Ovalhouse Theatre Limited

Rhif yr elusen: 288931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.01m £1.11m £2.08m £1.36m £1.57m
Cyfanswm gwariant £1.07m £782.54k £1.17m £2.66m £2.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £53.84k N/A N/A £50.24k £49.80k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £475.53k £806.91k £295.34k £604.36k £700.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £691.69k £1.05m £1.95m £622.52k £726.55k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £129.39k £0 £18.79k £397.49k £434.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol £188.64k £59.14k £103.90k £339.75k £273.88k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.24k £3.28k £3.35k £3.61k £130.24k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £12.00k £0 £0 £10.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £947.15k £664.68k £1.06m £2.33m £2.23m
Gwariant - Ar godi arian £119.13k £117.86k £106.39k £328.27k £516.20k
Gwariant - Llywodraethu £65.12k £56.87k £68.67k £84.13k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £516.20k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0