ymddiriedolwyr Ovalhouse Theatre Limited
Rhif yr elusen: 288931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shane Richard Ryan | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Maya Groves | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Louise Adele Johns-Shepherd | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Christina Liciaga | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Eddy Akang | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Sunil Chotai | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Fionnuala Hogan | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Carole Stewart | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
David Bryan | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
Richard Beecham | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.