Hanes ariannol THE MICHAEL & NICOLA SACHER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 288973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.46k £53.83k £49.76k £58.43k £59.86k
Cyfanswm gwariant £109.00k £101.84k £173.80k £134.53k £170.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A