THE CAPTAINS FUND LONDON DIVISION NAVAL RESERVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To administer, investment income, voluntary contributions from the Ship's Company of HMS PRESIDENT, and from others with an interest in the Unit in order to make charitable donations to encourage recruitment, increase military efficiency and relieve hardship and distress for members and the families of the Royal Naval Reserve in Greater London.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Mawrth 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commander Alistair Louis Worsley RD JP RNR | Cadeirydd | 13 March 2018 |
|
|
||||
Cdr Laura Beth Harrison VR RNR | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Lt Cdr Alan Mayes RD RNR | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Dr Susan West RD RNR | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
Lt Cdr Michael Spencer VR RNR | Ymddiriedolwr | 07 January 2023 |
|
|
||||
Warrant Officer I Antony Matthews QVRM VR | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Lt Cdr Elizabeth Ann Church RD VR RNR | Ymddiriedolwr | 04 June 2022 |
|
|
||||
Chief Petty Officer Evadne Gordon VR RNR | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
||||
Captain Peter Baker RD DL RNR | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Lt Cdr Stephen Bassett RD MBA RNR | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.04k | £6.24k | £5.91k | £6.90k | £7.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06k | £2.36k | £3.34k | £3.51k | £6.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31ST DECEMBER 1983 as amended on 14 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
a. To promote the defence of the Realm by any of the following means: i. By encouraging the recruitment and retention of people in the Armed Forces, particularly the Royal Naval Reserve and in the London Division's SOI. ii. By increasing the military efficiency, profile and appeal of the Armed Forces, particularly units of the Royal Naval Reserve as described in the preceding clause. b. To help relieve members of the Royal Naval Reserve and their dependents within the London Divisions SOI who are in conditions of need, hardship, or distress.
Maes buddion
GREATER LONDON AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lions Lodge
Cross in Hand
HEATHFIELD
TN21 0LU
- Ffôn:
- 01435868423
- E-bost:
- alistair.worsley@freeuk.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window