BRECKLAND MASONIC LODGE NUMBER 8707 BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To apply both the capital and income of the Benevolent Fund to or for the benefit of such poor, and distressed brother Masons or their poor and distressed widows and children or to or for the benefits of such Masonic Charities and all other institutions societies and objects as the Lodge shall in duly constituted meetings from time time direct.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 12 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warwick Lowe | Cadeirydd | 08 March 2022 |
|
|
||||
Joseph Thomas Clark | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Simon Neal Charnley | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12k | £1.80k | £1.12k | £1.78k | £1.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600 | £2.15k | £0 | £1.66k | £350 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST OCTOBER 1982
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND INCOME FO THE BENEVOLENT FUND TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH POOR, AND DISTRESSED BROTHER MASONS OR THEIR POOR AND DISTRESSED WIDOWS AND CHILDREN OR TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH MASONIC CHARITIES AND ALL OTHER INSTITUTIONS SOCIETIES AND OBJECTS AS THE LODGE SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETINGS FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Masonic Hall
Bridges Walk
Thetford
IP24 2EF
- Ffôn:
- 07876 702091
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window