ymddiriedolwyr WALBERTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 289037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW JAMES TITMUS | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
GEORGINA FULCHER | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Dr GLENN STONE | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hewson | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
GILLIAN AMANDA FOULDS | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|||||
Jean Strickland | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.