THE HAJRA SANAULLAH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assistance to poor persons in Bareilly, India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 August 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- India
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
- 05 Chwefror 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- HAJRA SANAULLAH TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/08/2009 | 07/08/2010 | 07/08/2011 | 07/08/2012 | 07/08/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £628 | £338 | £290 | £390 | £250 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.57k | £0 | £750 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 07 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 07 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 07 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 07 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SETTLEMENT DATED 15TH MARCH 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE INCOME AND CAPITAL THEREOF (1) THE EDUCATION OF MUSLIMS ATTENDING HIGHER SECONDARY SCHOOLS AND INTERMEDIATE COLLEGES IN THE BAREILLY DISTRICT OF UTTAR PRADESH AND ITS ADJOINING DISTRICTS AND VILLAGES. (2) THE UPKEEP REPAIR RESTORATION OR REBUILDING OF MOSQUES (3) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC RELIGION. (4) ANY OTHER CHARITABLE OBJECT OR PURPOSES. (FOR MORE DETAIL SEE CLAUSE 4 OF SETTLEMENT DATED 15TH MARCH 1984.)
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window