Hanes ariannol BRITISH PREGNANCY ADVISORY SERVICE
Rhif yr elusen: 289145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.38m | £39.24m | £37.89m | £39.68m | £48.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.22m | £39.67m | £39.88m | £43.11m | £51.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £33.71m | £38.27m | N/A | £39.50m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £923.04k | £36.48m | £115.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £666.00k | £42.01k | £56.11k | £64.00k | £128.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.71m | £39.19m | £37.38m | £39.50m | £48.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £3.81k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.11m | £115.00k | £25.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £34.22m | £39.67m | £39.88m | £43.11m | £51.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.00k | £64.30k | £103.29k | £72.00k | £236.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.