Hanes ariannol WOTTON-UNDER-EDGE AND DISTRICT COMMUNITY RECREATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 289185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £114.50k £68.73k £75.96k £123.15k £0
Cyfanswm gwariant £113.35k £53.96k £78.31k £107.15k £147.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.38k £8.00k N/A N/A