Dogfen lywodraethu KHANIQAHI NIMATULLAHI
Rhif yr elusen: 289194
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION ADOPTED 26 FEBRUARY 1984 AS AMENDED 2 AUGUST 1984, 30 MAY 1985, 12 MARCH 1987, 24 JULY 1988, 24 JANUARY 2009 AND 13 DECEMBER 2015
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE SPIRITUAL TEACHING OF SUFISM. 2. TO RELIEVE THOSE IN NEED BECAUSE OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.