DAWATUL ISLAM UK AND EIRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes Education/training Prevention or relief of poverty Religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Abdur Rahman | Cadeirydd | 28 August 2024 |
|
|
||||
KHALILUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Farid Ahmed Reza | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||
Kamal Uddin Ahmed | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||
Arman Ali | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||
Abdullah Muhammad Rafiqul Islam | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Shabbir Ahmad Kawsar | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Abul Hasanat Mohammed Shahid Chowdhury | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|||||
Forida Haque | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
Ahmed Abdul Malik | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Abdul Mukit | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Mafruha Khatoon | Ymddiriedolwr | 11 April 2015 |
|
|
||||
MARFATH ALI | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|||||
ABU SAYEED | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||
HASAN MUHAMMAD MUEENUDDIN | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.51m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.16m | £1.18m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £69.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £283.31k | £324.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £895.27k | £1.04m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.01k | £95.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £76.28k | £53.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £1.06m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.34k | £76.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.14k | £22.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £43.24k | £45.20k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Awst 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 27 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH JANUARY 1982 AS AMENDED ON 1ST JANUARY 1984, 11TH AUGUST 1984, 10TH AND 11TH AUGUST 1985, 29TH NOVEMBER 1987, 21ST MAY 1988, 31ST DECEMBER 1989, 22ND JANUARY 1995 AND 19TH OCTOBER 1996 AS AMENDED BY SCHEME DATED 11 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT:- THE ADVANCEMENT OF THE RELIGION OF ISLAM AND ITS TEACHINGS, PRACTICES AND VALUES PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH HOLDING PRAYER MEETINGS, RITUALS AND CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS; THE ADVANCEMENT OF EDUCATION PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING EDUCATIONAL AND TRAINING FACILITIES FOR RAISING AWARENESS AND BETTER UNDERSTANDING OF ISLAM IN ORDER TO PROMOTE COMMUNITY COHESION IN SOCIETY; THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY GLOBALLY WHERE NEEDED BY PROVIDING OR SUPPORTING EDUCATIONAL, TRAINING, HEALTHCARE, AND OTHER DEVELOPMENT PROJECTS TO EMPOWER INDIVIDUALS TO BE SELF-DEPENDANT; AND THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED MUSLIM COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DARUL UMMAH
56 BIGLAND STREET
LONDON
E1 2ND
- Ffôn:
- 02077905166
- E-bost:
- info@dawatul-islam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window