THE COLCHESTER COUNTY HIGH SCHOOL FOR GIRLS, SCHOOL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The majority of the Fund's income is provided by parents of students at the School and the Trustees are grateful for their continuing support. Additional income is received from local businesses and other organisations and the Fund also receives trading, commission and interest income.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Essex
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
- COLCHESTER COUNTY HIGH SCHOOL FOR GIRLS SCHOOL FUND ACCOUNT (Enw gwaith)
- COUNTY HIGH SCHOOL FOR GIRLS COLCHESTER SCHOOL FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN MARSHALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Page | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Christine Cox | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Dawn Frost | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr SUZANNE PARROTT | Ymddiriedolwr | 05 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.38k | £63.85k | £71.01k | £93.98k | £234.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.79k | £20.50k | £47.03k | £70.00k | £54.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 12 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 03 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30/03/1984 AS AMENDED ON 17/05/1985 AS AMENDED ON 12/12/2011 as amended on 26 Apr 2021 as amended on 26 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUPILS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE EDUCATION OF PUPILS AT THE SCHOOL NOT NORMALLY PROVIDED FROM PUBLIC FUNDS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE IN THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COLCHESTER COUNTY HIGH SCHOOL FOR G
NORMAN WAY
COLCHESTER
CO3 3US
- Ffôn:
- 01206576973
- E-bost:
- office@cchsg.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window