Hanes ariannol FRIENDS OF FRAMINGHAM EARL HIGH SCHOOL

Rhif yr elusen: 289224
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2011 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015
Cyfanswm Incwm Gros £2.52k £3.18k £1.33k £797 £98
Cyfanswm gwariant £7.93k £3.74k £1.78k £2.44k £947
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A