Hanes ariannol THE BRITISH DYSLEXIA ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 289243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £1.81m | £1.79m | £2.23m | £1.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £1.81m | £1.66m | £2.13m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.46k | £36.50k | £58.58k | £290.73k | £57.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £828.21k | £884.43k | £610.10k | £848.04k | £529.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £887.27k | £1.12m | £1.09m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.10k | £1.90k | £595 | £192 | £2.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.50k | £15 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.13k | £94 | £0 | £242.66k | £4.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.36m | £1.26m | £1.28m | £1.63m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £87.34k | £59.88k | £379.07k | £500.39k | £440.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.52k | £8.32k | £8.84k | £8.95k | £23.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £498.79k | £497.36k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.