Hanes ariannol BJU INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 289273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.45m | £1.11m | £1.06m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.04m | £1.04m | £1.03m | £992.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.40m | £1.09m | £1.05m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.79k | £47.53k | £13.12k | £3.11k | £19.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £820.27k | £1.04m | £1.04m | £1.03m | £992.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.63k | £1.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £66.91k | £22.59k | £9.38k | £23.21k | £36.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £61.22k | £32.75k | £23.30k | £89.83k | £51.27k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.63k | £1.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £324.09k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.