Ymddiriedolwyr KIMPTON PARISH CHURCH RESTORATION TRUST
Rhif yr elusen: 289296

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Elizabeth Chilton Guest | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
James Quentin Wade | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Mark Baldwin | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Benjamin John Henry Cole | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
CLIVE WILLIAM MITCHELL | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD FRITH | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|||||
JOHN HENRY WILLIAM PEPPER | Ymddiriedolwr | 13 April 2000 |
|
|
||||
CARINA ELIZABETH HELMN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE JULIET ELIZABETH MORTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.