ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH
Rhif yr elusen: 289297
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Ingunn Holen | Cadeirydd | 15 December 2020 |
|
|||||
Professor Alan Joseph McIntyre | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Professor Iain Michael Hagan | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Lesley Ann Stark | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Dr Martin Lee Miller | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Prof Valerie Speirs | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Dr Amanda Jane Harvey | Ymddiriedolwr | 03 November 2015 |
|
|
||||
Dr Munitta Muthana | Ymddiriedolwr | 14 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.