Ymddiriedolwyr The Arts Society Henley
Rhif yr elusen: 289323

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taniya Marie Fish | Ymddiriedolwr | 21 November 2024 |
|
|
||||
Hugh Crawford Fitzwilliams | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Caroline Susan Fox | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Professsor Robert James Gurney | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Monique Vleugels | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.