Dogfen lywodraethu NATIONAL GREAT DANE RESCUE
Rhif yr elusen: 289344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04/03/1984 AS AMENDED ON 01/06/2005 AS AMENDED ON 30/03/2008 AS AMENDED ON 25/03/2012 AS AMENDED ON 07 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE NGDR IS ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF GREAT DANES IN NEED OF CARE AND ATTENTION AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE AND TREATMENT OF SUCH GREAT DANES. NGDR WILL THEN SEEK TO SECURE NEW AND APPROPRIATE HOMES FOR THESE GREAT DANES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.