GREENBELT FESTIVALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Greenbelt is an independent Christian charity working to express love, creativity and justice through the arts and contemporary culture in the light of the Christian gospel. Greenbelt holds an annual festival celebrating arts, faith and justice. Donations are distributed through small and medium-size grants to initiatives, inspired by faith, that liberate creativity in the face of injustice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Cyfanswm incwm:
£2,492,446
Roddion a chymynroddion | £830.10k | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £398.15k | |
Buddsoddiadau | £198.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,552,889
Codi arian | £300.06k | |
Weithgareddau elusennol | £2.25m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £300.06k | |
Gwariant elusennol | £2.25m |
Pobl

10 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
1100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1058376 WOOD GREEN MENNONITE CHURCH TRUST
- 15 Mai 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Anne Pittam-Smith | Cadeirydd | 25 November 2022 |
|
|
||||
BENJAMIN HUGH SILVEY | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||||
Simon John Brown | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|||||
Louise Dawn Jones | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Nicholas George Gretton | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|||||
Elizabeth Clare Chapman | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Katherine Lucy Michelle Roberts | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Georgia Latchmore | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Rev Molly Georgina Boot | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|||||
Rev David William Tomlinson | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Benjamin Rajesh Solanky | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
GRAHAM MATTHEW WILSON | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
CHINEMEREM SHARON ONYINYECHI MCDONALD | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £812.58k | £856.66k | £2.04m | £2.43m | £2.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £703.38k | £729.54k | £2.11m | £2.39m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.10k | £41.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £547.04k | £487.40k | £656.39k | £784.70k | £830.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.01k | £12.72k | £335.39k | £401.34k | £398.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.36k | £115.94k | £849.63k | £1.05m | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £191.08k | £198.94k | £203.19k | £198.96k | £198.95k | |
|
Incwm - Arall | £43.10k | £41.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £445.90k | £569.92k | £1.84m | £2.05m | £2.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257.48k | £159.62k | £276.71k | £342.15k | £300.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.31k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £33.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £43.86k | £39.77k | £34.27k | £28.48k | £24.03k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £840.55k | £966.02k | £640.69k | £870.69k | £591.62k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £600.08k | £594.34k | £333.63k | £515.69k | £292.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/05/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/08/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 30/11/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/06/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/06/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/02/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/06/2015 as amended on 16 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND TO GIVE ASSISTANCE TO OTHER CHARITABLE BODIES FOR THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS; TO PROMOTE AND CELEBRATE EXCELLENCE IN THE ARTS AT BOTH AMATEUR AND PROFESSIONAL LEVELS; AND TO RAISE PUBLIC AWARENESS OF INJUSTICE AND ABUSE OF HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS)BOTH AT HOME AND ABROAD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE NEST
CHURCH HOUSE
86 TAVISTOCK PLACE
KINGS CROSS
LONDON
- Ffôn:
- 02073290039
- E-bost:
- gbinfo@greenbelt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window