MAIDENHEAD CHORAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We meet once a week to learn choral works with the help of a professional conductor and pianist. We aim to perform two or three concerts each year for the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 21 Mai 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Hirst | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paul Antony Baker | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Sue Turner | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Janet Braithwaite | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Patricia Ray | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Sherrill Phillip | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Catherine del Campo | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
Joanna Harrison | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
MARYLIN OLDMAN | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
||||
MARGARET CADEAUX | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
||||
JENNIFER MARY ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.42k | £2.13k | £7.57k | £11.68k | £7.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.72k | £548 | £9.79k | £12.49k | £7.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Mai 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 25 Mehefin 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED IN 1972 AS AMENDED 16TH APRIL 1984
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THICKET BROW
BATH ROAD
LITTLEWICK GREEN
MAIDENHEAD
SL6 3QR
- Ffôn:
- 01628829646
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
maidenheadchoralsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window