SIRI GURU NANAK DARBAR (SIKH TEMPLE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Sikh religion among the residents of the area of benefit by providing and furnishing a place of worship. To arrange marriage ceremonies in accordance with Sikh faith and current laws of England & Wales. To celebrate the historic days in the Sikh religion. To hold two main sporting events in the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£2,119,630
Roddion a chymynroddion | £1.89m | |
Weithgareddau elusennol | £173.60k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £58.35k | |
Buddsoddiadau | £325 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,591,201
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.59m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.59m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £528.43k |
Pobl

24 Gweithwyr
4 Ymddiriedolwyr
1000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 21 Mai 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaib Singh Cheema | Cadeirydd | 17 September 2023 |
|
|
||||
Manpreet Dhaliwal | Ymddiriedolwr | 26 January 2020 |
|
|
||||
Devinder Singh Boora | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
||||
Sohan Singh Bhatti | Ymddiriedolwr | 30 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £976.14k | £2.32m | £2.22m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £808.75k | £511.77k | £1.04m | £1.31m | £1.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.19k | £13.92k | £8.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £905.81k | £2.01m | £1.99m | £1.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £113.90k | £59.70k | £61.03k | £59.55k | £58.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.40k | £4.08k | £249.45k | £173.25k | £173.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33 | £9 | £5 | £73 | £325 | |
|
Incwm - Arall | £15.67k | £6.55k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £808.75k | £511.77k | £1.04m | £1.31m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £6.08k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £15.57m | £15.52m | £15.53m | £15.59m | £15.21m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £597.72k | |
|
Cyfanswm asedau | £234.28k | £688.53k | £724.41k | £1.51m | £1.78m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.51m | £1.46m | £224.91k | £156.01k | £108.49k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 APR 1984 AS AMENDED BY SCHEME DATED 19 NOV 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE OBJECTS OF THE DARBAR SAHIB ARE: (1) TO ADVANCE THE SIKH RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE TEACHINGS OF SRI GURU GRANTH SAHIB BY CARRYING OUT ACTIVITIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING: A. TO MAINTAIN THE GURDWARA AND TO HOLD DAILY SERVICES ACCORDING TO THE SIKH REHAT MARYADA (CODE OF CONDUCT) B. CELEBRATE GURPURABS (BIRTH ANNIVERSARIES OF GURUS AND MARTYRS AND SIKH HISTORICAL EVENTS) C. TO ARRANGE AMRIT SANCHAR (KHALSA INITIATION CEREMONY) D. TO ARRANGE MARRIAGE CEREMONIES IN ACCORDANCE WITH THE SIKH FAITH AND ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES E. TO ARRANGE OTHER CEREMONIES IN ACCORDANCE WITH THE SIKH FAITH, INCLUDING FINAL PRAYERS FOR FUNERALS F. PROVIDE FACILITIES TO TEACH PUNJABI, GURBANI AND OTHER SIKH LITERATURE, AND EDUCATIONAL FACILITIES FOR SUPPORTING THE WIDER EDUCATION OF ALL PERSONS G. TO ORGANISE SIKHI CAMPS REGULARLY H. TO ORGANISE LECTURES AND DISCUSSION FORUMS WITH DISTINGUISHED SPEAKERS FOR INCREASING KNOWLEDGE OF THE SANGAT I. ENABLE OTHER ORGANISATIONS TO SUPPORT THE SANGAT THROUGH USE OF THE DARBAR SAHIB FACILITIES, INCLUDING FOR IMPROVING THE HEALTH AND WELLBEING OF THE SANGAT J. ENCOURAGE SIKHS TO PARTICIPATE IN ACTIVE SPORTS BY PROVIDING AND MAINTAINING APPROPRIATE FACILITIES THROUGH GURU NANAK SPORTS CLUB K. TO PROVIDE AID TO CHARITABLE AND COMMUNITY ORGANISATIONS FOR THE BENEFIT OF ALL, AND ENABLE THE SANGAT TO PERFORM SEWA FOR ALL, IN ACCORDANCE WITH THE SIKH PRINCIPLE OF SARBAT DA BHALLA L. TO PROVIDE SUPPORT FOR THE ELDERLY THROUGH DAY CARE AND OTHER FACILITIES M. TO RAISE AWARENESS OF SIKHI THROUGH WELCOMING VISITS FROM SCHOOLS, PUBLIC SERVICES, BUSINESS, AND OTHER ORGANISATIONS N. SUPPORT SANGAT PARTICIPATION IN NATIONAL SIKH EVENTS O. TO DEVELOP NEW SERVICES AS DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES AND THE SANGAT IN FURTHERANCE OF THE SIKH RELIGION. (2) TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
GRAVESEND AND SURROUNDING AREAS IN LONDON AND THE SOUTH EAST AND EAST OF ENGLAND REGIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SIRI GURU NANAK DARBAR
GURU NANAK MARG
GRAVESEND
DA12 1AG
- Ffôn:
- 01474350611
- E-bost:
- info@gurunanakdarbar.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window