Hanes ariannol GOLDEN HOURS FELLOWSHIP LIMITED
Rhif yr elusen: 289439
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £705.32k | £696.93k | £1.49m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £577.46k | £630.54k | £681.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £45.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £329 | £887 | £707.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £701.59k | £694.75k | £770.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.40k | £1.17k | £7.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £125 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £706.83k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £563.09k | £612.68k | £680.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.37k | £10.86k | £12.52k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £7.00k | £1.05k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.