ymddiriedolwyr CHRISTIAN COUNCIL ON AGEING
Rhif yr elusen: 289463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Keith Albans | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Joanna Kate Walker | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Barbara Stephens | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Rev Dr Joseph Cortis | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Marion Shoard | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
David James Jolley | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Sister Maureen Theresa Murphy | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.