ymddiriedolwyr CHRISTIAN WORKERS HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 289495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Alexander Johnston | Cadeirydd | 20 September 2016 |
|
|
||||
Grace Haagensen | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Ronald Mackenzie | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Shalene Elizabeth Pearce | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
David Hugh Doughty | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||
DR DAVID JOHN TINGLEY | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH GILMORE | Ymddiriedolwr | 07 December 2011 |
|
|
||||
JOHN BRYAN KENNETT | Ymddiriedolwr | 27 April 1984 |
|
|
||||
AUDREY ELIZABETH JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.