ymddiriedolwyr THE FARMLAND MUSEUM
Rhif yr elusen: 289555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen George Archer | Cadeirydd | 23 May 2018 |
|
|
||||||||
Samuel Oliver Venn | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||||||
Dr Helen Phillips | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||||
Dr ROBERT MICHAEL WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|||||||||
Dr Fiona Moraig McMillan | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||||
Vivienne Atkinson | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||||
Caroline Anne Hunt | Ymddiriedolwr | 29 July 2015 |
|
|
||||||||
Dr JANE RATA WILLIAMSON MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.