ymddiriedolwyr ROYAL NORFOLK AGRICULTURAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 289581
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Collison Alston | Cadeirydd | 26 April 2016 |
|
|
||||
Emily Norton | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
LAURIE ANGUS JAMES PATERSON HILL | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Spinks | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Dr Catherine Richards | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|||||
Dr Jonathan Howard Clarke | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Simon James Hickling | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Luke Lockhart | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD SAVORY | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.