THE ASSOCIATION OF GUILDS OF WEAVERS, SPINNERS AND DYERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Main activites of the Association, in support of its aims, are the running of Summer Schools, Exhibitions, other training events, the production of a quarterly Journal and the dissemination of information and resources to its affiliated Guilds.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Serbia
- Yr Alban
- Y Swistir
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Elizabeth Crowther | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
Jo Monk | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Janette Matthews | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|||||
Amanda Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Christine Knowles | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Johnston | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Ann Martin | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Lesley Fidler | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Andrea Easey | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Lorna Shannon | Ymddiriedolwr | 19 June 2021 |
|
|
||||
Mary Ruth England | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Janet Susan Maher | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.05k | £106.89k | £214.89k | £93.30k | £280.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £188.95k | £84.10k | £179.60k | £106.59k | £265.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/04/1984 AS AMENDED ON 27/04/1991 AS AMENDED ON 04/04/1998 AS AMENDED ON 06/04/2002 AS AMENDED ON 16/04/2007 AS AMENDED ON 12/04/2008 AS AMENDED ON 02/04/2011 AS AMENDED ON 13/04/2013 AS AMENDED ON 22 APR 2017 as amended on 06 Apr 2019 as amended on 13 Oct 2020 as amended on 19 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
(I) THE PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF CRAFTSMANSHIP IN HAND WEAVING, SPINNING AND DYEING, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND (II) THE PROMOTION OF PUBLIC AWARENESS AND EDUCATION IN SUCH CRAFTSMANSHIP.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Montrose
Tower Road
Ashley Heath
MARKET DRAYTON
TF9 4PU
- Ffôn:
- 07751815663
- E-bost:
- secretary@wsd.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window