TORQUAY CENTRE FOR DISABLED AND HANDICAPPED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide accommodation and facilities for social, sporting and other activities for the disabled, either individually or in groups
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Torbay
Llywodraethu
- 11 Medi 1984: Cofrestrwyd
- TORQUAY CENTRE FOR THE DISABLED AND HANDICAPPED (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Patrick Tibbetts | Cadeirydd | 16 February 2016 |
|
|
||||
Nigel Timothy Cummings | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|||||
Susan Angela Cummings | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
NICHOLAS MALCOLM WATT DOLLAR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET SHIRLEY FORD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.54k | £1.50k | £2.98k | £5.77k | £3.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.92k | £5.36k | £1.57k | £4.09k | £3.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH OCTOBER 1958 AND DEED OF APPOINTMENT DATED 19TH FEBRUARY 1982
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND ASSISTANCE OF PERSONS (BEING BRITISH SUBJECTS) WHO ARE DISABLED BY REASON OF SOME PHYSICAL DEFECT AND IN PARTICULAR (A) THE PROVISION OF A CENTRE TO PROVIDE A MEETING PLACE AND CLUB PREMISES FOR SUCH DISABLED PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 1(3) OF THE DECLARATION OF TRUST).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18A PRESTON DOWN ROAD
PAIGNTON
TQ3 2RR
- Ffôn:
- 07792 019191
- E-bost:
- abbeyhall@dollars.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window