ymddiriedolwyr 2ND GORING BY SEA (ST RICHARDS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 289690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Milner | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Anthony BURROWS | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Michael Craker | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Simon Hardy | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Zoe Hardy | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
Andy Masson | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
Dawn Jestico | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
||||
VANYA OBRASTSOFF-RUTINSKY | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
SCOUT ASSOCIATION | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN MARRIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.