ymddiriedolwyr CREEKSIDE WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 289744
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN PARKER | Cadeirydd | 14 November 2017 |
|
|
||||
Claire Lamplough | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Margaret Harris | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Ann Pearson | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Pauline Kirby | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Carole Barfoot | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Susan Moore | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Jo Jones | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Cheryl Downie | Ymddiriedolwr | 14 November 2017 |
|
|
||||
Cheryl Howell | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Susan Phillips | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Barbara Edwards | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.