SOUTHWARK EQUESTRIAN ASSOCIATION FOR THE DISABLED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
teaching disabled children in the Southwark to ride and drive. Also contact with our numerous small animals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Southwark
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES EDWARD ROBSON JUNIOR | Cadeirydd | 01 June 2013 |
|
|
||||
KAREN CANTY | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
LINDA TINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICK CANTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HENRY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.40k | £4.20k | £19.48k | £111 | £332.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.30k | £4.90k | £2.24k | £14.58k | £38.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.47k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 13 Mehefin 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 19 Gorffennaf 2020 | 49 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12TH JUNE 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES TO ENABLE PHYSICALLY AND MENTALLY HANDICAPPED PERSONS TO PARTICIPATE IN LEISURE AND RECREATIONAL ACTIVITIES INCLUDING HORSE-RIDING AND OTHER EQUESTRIAN EVENTS, THE CARE OF HORSES AND OTHER ANIMALS AND BIRDS AND BOATING AND OTHER RECREATION IN OR ON WATER IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE EDUCATION AND PHYSICAL RECREATION OF THE SAID PERSONS AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Farningham Stud
London Road
Farningham
DARTFORD
DA4 0JQ
- Ffôn:
- 07753375550
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window