THE WALDORF SCHOOL OF SOUTH-WEST LONDON LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The education of children in accordance with the theory and practice of Rudolf Steiner
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,348 o 9 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Lambeth
- Wandsworth
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SUSAN PEAT | Cadeirydd | 17 October 2017 |
|
|||||
Nia Yaku Neshama | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Saheed Ola Adamson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Angela clark MRs | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £665.84k | £477.66k | £468.18k | £369.44k | £462.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.08k | £438.97k | £413.12k | £431.86k | £463.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.79k | £31.97k | £22.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £153.91k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.63k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £486.27k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £585.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.99k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Medi 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 20 Medi 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 375 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 375 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 25 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
OF ASSOCIATION MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 5TH MARCH 1984 AND AMENDED 23RD JUNE 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE TEACHINGS OF THE LATE DR RUDOLF STEINER.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 HOUSTON ROAD
LONDON
SE23 2RN
- Ffôn:
- 02034173190
- E-bost:
- info@waldorf-swlondon.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window