Hanes ariannol THE PEACHE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 289803
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/02/2017 01/02/2018 01/02/2019 01/02/2020 01/02/2021
Cyfanswm Incwm Gros £911 £1.81k £617 £11.79k £0
Cyfanswm gwariant £1.28k £658 £1.13k £17.29k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A