EASTBOURNE AND DISTRICT MIND ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We currently run 2 social groups and 1 support group. We also run a group entitled "Moody Blues" which focuses on offering training, education and support for those experiencing mental health problems, with a focus on the symptoms of depression and anxiety. On average we have around 25 people attending each week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MIND-EASTBOURNE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.58k | £5.28k | £11.22k | £6.38k | £14.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.47k | £6.74k | £9.01k | £11.16k | £11.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 13 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 13 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 29 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 14 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 30 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 30 Awst 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18TH NOVEMBER 1980 AS AMENDED 19 MAY 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION AND SAFEGUARDING OF MENTAL HEALTH AND THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER IN ASSOCIATION WITH MIND (NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH) IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTS OF MIND.
Maes buddion
EASTBOURNE BOROUGH COUNCIL AND ADJACENT VILLAGES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window