ymddiriedolwyr COVE EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 289856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Foster | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Anthony John Andrews | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|||||
KIRSTY LOUISE PADDON | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Mrs Jane Whittington | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Anthony John Hawkins | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|
||||
John Henry Marsh | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|||||
JACQUELINE ANN SNUGGS | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.