Hanes ariannol STONE-CUM-EBONY WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 289895
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2017 31/10/2018 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021
Cyfanswm Incwm Gros £1.49k £2.07k £1.84k £1.54k £1.16k
Cyfanswm gwariant £1.95k £1.61k £2.08k £1.20k £1.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A