Dogfen lywodraethu RICHMOND CONCERT SOCIETY
Rhif yr elusen: 289897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH JULY 1984 AS AMENDED 8TH DECEMBER 1998 AND 1 FEBRUARY 2006 as amended on 17 Jul 2018 as amended on 22 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE AND DEVELOP APPRECIATION OF THE ART OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND RECITALS, AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY, THROUGH ITS COMMITTEE, SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.