LAMBETH WOMEN'S PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lambeth Women's Project (LWP), functions as an umbrella organisation and to support and facilitate a large number of diverse and often unique groups and events. As the only women-only space in the local area, we recognise the diversity of our women but believe that their needs are specific and not always met. Our organisation was created to fill this gap and to this day is unique in the area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lambeth
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
- 24 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Hydref 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- LWP (Enw gwaith)
- LAMBETH GIRLS' PROJECT (Enw blaenorol)
- LAMBETH YOUNG WOMEN'S PROJECT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.04k | £2.98k | £20.38k | £25.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.10k | £3.77k | £19.07k | £25.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 09 Rhagfyr 2011 | 312 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 14 Chwefror 2011 | 379 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 25 Chwefror 2010 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 24 Chwefror 2010 | 389 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 24 Chwefror 2010 | 389 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JUNE 1984 AS AMENDED 18 AUGUST 1988 AS AMENDED AT AGM JAN 20 1998
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN WITH PARTICULAR FOCUS ON GIRLS AND YOUNG WOMEN RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF LAMBETH AND TO HELP TO EDUCATE THEM THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITIES TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND SO THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF LAMBETH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window