HACKNEY AND CITY OF LONDON VICTIMS SUPPORT SCHEME
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping people cope with the effects of crime. We provide information and support through our community and court based services to victims and witnesses affected by crime. Our services are free, confidential and available to everyone, whether or not the crime has been reported and regardless of when it happened.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Llundain
- Hackney
Llywodraethu
- 18 Mehefin 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 298028 VICTIM SUPPORT
- 10 Awst 1984: Cofrestrwyd
- 18 Mehefin 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 29/02/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.46k | £167.66k | £179.37k | £179.28k | £146.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.83k | £173.79k | £184.91k | £186.48k | £133.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2008 | 07 Ionawr 2009 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2008 | 11 Rhagfyr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 29 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 12 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 01 Chwefror 2007 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 08 Chwefror 2007 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 09 Chwefror 2006 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 09 Chwefror 2006 | 9 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH JULY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PERSONS IN HACKNEY AND THE CITY OF LONDON (AND THE NEIGHBOURHOOD HEREOF) WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OR SICKNESS, PARTICULARLY THOSE WHO ARE SUFFERING OR HAVE SUFFERED AS A RESULT OF CRIME.
Maes buddion
HACKNEY AND THE CITY OF LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window