Hanes ariannol ISLAMIC AND CULTURAL SOCIETY OF HARROW

Rhif yr elusen: 290016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.04k £3.86k £255 £4.72k £2.19k
Cyfanswm gwariant £5.60k £2.81k £5.03k £4.74k £851
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A