RAMSEY RURAL MUSEUM COMMUNITY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The acquisition, restoration and exhibition to the public of rural bygones and items having a connection with social, domestic, craft, trade, industry, agriculture, rural history and social history( in Ramsey and the surrounding villages )
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 19 Awst 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1182116 RAMSEY RURAL MUSEUM CIO
- 07 Medi 1984: Cofrestrwyd
- 19 Awst 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- RAMSEY RURAL MUSEUM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.01k | £41.72k | £42.40k | £44.50k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.80k | £35.97k | £33.03k | £39.35k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.18k | £1.00k | £2.10k | £200 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 17 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 17 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED ON 8TH MAY 1984 AS AMENDED 15TH MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A MUSEUM IN OR NEAR THE TOWN OF RAMSEY FOR THE EXHIBITION TO THE PUBLIC OF ITEMS OF RURAL BYGONES; ITEMS HAVING A CONNECTION WITH SOCIAL, DOMESTIC, AGRICULTURAL AND RURAL HISTORY; AGRICULTURAL IMPLEMENTS; SPECIMENS OF THE FINE ARTS; ETHNOLOGY: ARCHAEOLOGY: GEOLOGY: BOTANY AND NATURAL HISTORY.
Maes buddion
IN OR NEAR THE TOWN OF RAMSEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window