THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BRIDGWATER HOSPITAL AND COMMUNITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main objects of the League are raising funds to provide facilities, additional to those provided by the NHS Trust, in Bridgwater Community Hospital or for Community Nurses working in the area covered by the Hospital. These facilities include any equipment required or amenities for patients or staff.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 28 Awst 1984: Cofrestrwyd
- The League of Friends of Bridgwater Hospital (Enw gwaith)
- LEAGUE OF FRIENDS OF THE BRIDGWATER HOSPITALS (Enw blaenorol)
- THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE BRIDGWATER HOSPITAL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY ROSE PORTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Lona King | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Ros Weaver | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
TINA GARDENER | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|||||
Christine Falconbridge | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Carol Stokes | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
ANN PEEK | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
EDWIN MARSH | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||
CHRISTINE LAWS | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Carole Taylor | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
JULIET SULLY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM BIFFEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KIM DODDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.16k | £5.22k | £11.06k | £12.84k | £8.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.65k | £5.19k | £19.04k | £9.04k | £5.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Tachwedd 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 24 FEBRUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITALS WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITALS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 The Laurels
Wembdon
Bridgwater
Somerset
TA6 7QH
- Ffôn:
- 01278450827
- E-bost:
- maryrporter@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window