Hanes ariannol FIVE BRIDGES

Rhif yr elusen: 290133
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2006 31/07/2007 31/07/2008 31/07/2009 31/07/2010
Cyfanswm Incwm Gros £542.64k £692.27k £733.70k £686.10k £868.25k
Cyfanswm gwariant £542.81k £636.02k £742.44k £703.80k £724.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £0 £0 £4.00k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £681.45k £718.90k £675.75k £867.89k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £10.82k £14.81k £5.54k £354
Incwm - Arall N/A £0 £0 £801 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £615.36k £712.29k £673.16k £689.52k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £20.66k £30.15k £30.64k £34.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0