Hanes ariannol THE PRINCE ANDREW CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 290140
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £765.95k £1.00m £1.40m £1.42m £1.42m
Cyfanswm gwariant £836.47k £998.49k £1.31m £1.33m £1.06m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £84.28k £49.21k £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £641.98k £925.14k £1.38m £840.66k £582.71k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £554.71k £457.73k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £39.69k £26.09k £21.74k £22.32k £22.07k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £355.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £161.62k £69.98k £42.14k £575.58k £513.37k
Gwariant - Ar godi arian £672.30k £916.24k £1.24m £732.20k £543.60k
Gwariant - Llywodraethu £30.59k £20.84k £27.35k £20.87k £46.14k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £49.14k £14.79k £0 £9.50k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £5.15k £5.16k £5.59k £5.67k £5.66k
Gwariant - Arall £2.55k £12.26k £28.00k £20.50k £0