Hanes ariannol THE HOPE KEITH VILLAGERS TRUST
Rhif yr elusen: 290168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (192 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/10/2018 | 05/10/2019 | 05/10/2020 | 05/10/2021 | 05/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106.30k | £108.29k | £108.68k | £106.90k | £98.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.99k | £72.92k | £110.70k | £102.22k | £99.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.